Reports for Fritz Schär
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fritz Schär
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4959250, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Vinelz, in Vinelz, CH-073.5.001.299-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.1996, S. 1184).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Vinelz in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.02.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgdorfer, Ueli, von Vinelz, in Vinelz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Martin, von Brüttelen, in Vinelz, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Fritz, von Gondiswil, in Vinelz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meuter, Werner, von Vinelz, in Vinelz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Heidi, von Lüscherz, in Vinelz, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3798290, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Vinelz, in Vinelz, CH-073.5.002.671-0, Ankauf und Haltung von Zuchtstieren und Kühen möglichst reiner Abstammung usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2004, S. 4, Publ. 2069548).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Vinelz in Liquidation. Auflösung der Genossenschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 30.11.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgdorfer, Ueli, von Vinelz, in Vinelz, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Fritz, von Gondiswil, in Vinelz, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Lüscherz, Kassier, Sekretär und Liquidator , mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2069548, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Vinelz, in Vinelz, Ankauf und Haltung von Zuchtstieren und Kühen möglichst reiner Abstammung, Genossenschaft (SHAB Nr. 34 vom 12.02.1987, S. 560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Hans, von Vinelz, in Lüscherz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubler, Paul, von Lüscherz, in Vinelz, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Wener, von Gondiswil, in Vinelz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trafelet, Hans, von Vinelz, in Vinelz, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Fritz, von Gondiswil, in Vinelz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Lüscherz, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.