Reports for Bernhard Ferdinand Schaden
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernhard Ferdinand Schaden
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005711676, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rotima AG, in Stäfa, CHE-107.298.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587138).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Urs, von Stäfa, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Georgiadis, Andreas, von Embrach, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaden, Bernhard, von Oberengstringen, in Freienstein-Teufen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005012365, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GCC2-Brand AG, in Dübendorf, CHE-488.110.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaden, Bernhard, von Oberengstringen, in Freienstein-Teufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004571382, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GCC2-Brand AG, in Dübendorf, CHE-488.110.670, Im Schossacher 17, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und der Handel mit elektronischer Ware, Zubehör und Komponenten inklusive Service-Dienstleistungen sowie die Handhabung von Marken-Lizenzen und allen damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet sind. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit ähnlichem Gegenstand beteiligen oder solche gründen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schaden, Bernhard, von Oberengstringen, in Freienstein-Teufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alkaya, Ilker, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shehaitly, Hussein, libanesischer Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.