Reports for Ivano Sartori
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ivano Sartori
Newest SOGC notifications: Ivano Sartori
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004707154, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Savino Immobilien GmbH, in St. Gallen, CHE-112.720.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2019, Publ. 1004699804).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sartori, Ivano, von Speicher, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Koller, Eugen, von Appenzell, in Wald AR, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1004699804, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Savino Immobilien GmbH, in St. Gallen, CHE-112.720.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S.14, Publ. 5673198).
Statutenänderung:
09.08.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie die Vermietung, die Verwaltung und Erstellung von Liegenschaften, den Handel mit Waren aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles verkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sartori, Ivano, von Speicher, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Speicher, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 4226531, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
energenta GmbH, in St. Gallen, CHE-439.609.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, Publ. 6253832).
Domizil neu:
Bogenstrasse 7a, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sartori, Ivano, von Speicher, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isepponi, Bernhard, von Poschiavo, in Goldach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Steiger, Thomas, von Märstetten, in Muolen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].