Reports for Memet Baris Sarici
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Memet Baris Sarici
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004465221, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Cablepro GmbH, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-155.436.548, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2866121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarici, Memet Baris, von Unterkulm, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ackermann, Yves Kevin, von Wädenswil und Hindelbank, in Rüti (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ipb Baggenstos Montagen AG (CHE-106.037.338), in Emmen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Amrhein, René, von Engelberg, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2866121, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Cablepro GmbH, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-155.436.548, Obertilliweg 26, 8964 Rudolfstetten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2016.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Telekommunikations- und Multimediabereich: Planung und Projektleitung, Service, Wartung und Support von TV, Netzwerken und elektrischen Installationen bei juristischen und natürlichen Personen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder mit solchen fusionieren, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Immobilien und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 05.05.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ackermann, Yves Kevin, von Wädenswil und Hindelbank, in Rüti (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sarici, Memet Baris, von Unterkulm, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5750570, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Erva Gastronomie GmbH, in Zürich, CH-020.4.036.405-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2007, S. 19, Publ. 4165802).
Statutenänderung:
06.07.2010.
Domizil neu:
Neptunstrasse 57, 8032 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarici, Memet Baris, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Tasdelen, Sürmeli, türkische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akan, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.