Reports for Roberto Sanzone
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roberto Sanzone
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004707149, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
PELFOR GmbH, bisher in Hohenrain, CHE-114.091.883, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 945371).
Statutenänderung:
21.08.2019.
Sitz neu:
Lichtensteig.
Domizil neu:
Unterplattenstrasse 23, 9620 Lichtensteig.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von unabhängigen Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, insbesondere in Management-, Betriebs- und Finanzfragen, sowie die Vermittlung von Finanzierungsmöglichkeiten und den Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sanzone, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Hohenrain, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutmann, Leonore, von Lüscherz, in Lichtensteig, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gutmann-Müller, Leonore, in Mühlau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 945371, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
PELFOR GmbH, in Eschenbach LU, CH-100.4.788.635-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2008, S. 9, Publ. 4356302).
Statutenänderung:
31.05.2013.
Sitz neu:
Hohenrain.
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 13, 6276 Hohenrain.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peleteiro-Krähenbühl, Franziska Carmen, von Trub, in Eschenbach LU, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Peleteiro, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Eschenbach LU, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutmann-Müller, Leonore, von Lüscherz, in Mühlau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sanzone, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Hohenrain, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Mercantile Leverage Securities AG, in St. Gallen, Abwicklung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 09.09.1997, S. 6647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwart, Christian, von Nesslau, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sanzone, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Au SG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].