Reports for Deneshini Santschi-Thangarajah
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Deneshini Santschi-Thangarajah
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006107950, Commercial Registry Office Berne, (36)
Novosan Group AG, in Worb, CHE-334.764.692, Birkenweg 27a, 3075 Rüfenacht BE, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.07.2024.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.08.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Martin, von Krauchthal, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Santschi-Thangarajah, Deneshini, von Steffisburg, in Murten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Ernst, von Krauchthal, in Helgisried-Rohrbach (Rüeggisberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005756659, Commercial Registry Office Berne, (36)
NOVOSAN AG, in Zollikofen, CHE-107.409.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enggist-Lüthi, Tina Arienne Ursula, von Rüderswil, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi-Thangarajah, Deneshini, von Steffisburg, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Ernst, von Krauchthal, in Helgisried-Rohrbach (Rüeggisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005398616, Commercial Registry Office Berne, (36)
NOVOSAN AG, in Zollikofen, CHE-107.409.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spycher, Matthias André, von Köniz, in Boll (Vechigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Pascal, von Dottikon, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Dina Caroline, von Grindelwald, in Einigen (Spiez), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Martin, von Krauchthal, in Murten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Ernst, von Krauchthal, in Helgisried-Rohrbach (Rüeggisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Santschi-Thangarajah, Deneshini, von Steffisburg, in Murten, mit Einzelunterschrift.