Reports for Roberto Santovito
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roberto Santovito
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006000300, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ironforge Consulting AG, in Muri bei Bern, CHE-114.820.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lepore, Gianni, von Wald (BE), in Uttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Santovito, Roberto, von Bern, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Habegger, Fabian Marc, von Trub, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Velauthan, Kijany, von Langenthal, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfsteiner, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Donaueschingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005953425, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ironforge Consulting AG, in Muri bei Bern, CHE-114.820.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lepore, Gianni, von Wald (BE), in Uttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Santovito, Roberto, von Bern, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005118741, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ironforge Consulting AG, in Muri bei Bern, CHE-114.820.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004882918). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 07.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Känzig, René, von Wiedlisbach, in Evilard, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santovito, Roberto, von Bern, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), stellvertretender Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
RoRa Treuhand + Revisions AG (CHE-251.285.529), in Steffisburg, Revisionsstelle.