Reports for Agron Salihu
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Agron Salihu
Holdings
Newest SOGC notifications: Agron Salihu
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004774143, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 34'744 vom 06.09.2019 Dorfburger AG, in Zürich, CHE-106.007.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713618).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salihu, Agron, von Thalwil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: Salihu, Argon].
Publication number: 7180740, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gastro Agropet GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.037.304-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6858854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sallahi, Luan, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khan, Shamim Al Hasan, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Salihu, Agron, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4383170, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gastro Agropet GmbH, in Kilchberg ZH, CH-020.4.037.304-2, Bahnhofstrasse 15, 8802 Kilchberg ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.02.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines oder mehrerer Restaurationsbetriebe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 28.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Salihu, Agron, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schlappritzi, Peter, von Arbon, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.