Reports for Michelle Sacks Querido
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michelle Sacks Querido
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004687811, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Flaneuse GmbH, in Sarnen, CHE-192.756.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3968637).
Firma neu:
Flaneuse GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacks Querido, Michelle, spanische Staatsangehörige, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3968637, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Flaneuse GmbH, in Sarnen, CHE-192.756.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Karl Johann, von Lungern, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacks Querido, Michelle, spanische Staatsangehörige, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Berlin (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gürtl, Maroje, von Bern, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3587149, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Flaneuse GmbH(Flaneuse Sàrl) (Flaneuse LLC), in Sarnen, CHE-192.756.951, Tulpenweg 2, 6060 Sarnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwertung von Lizenzeinnahmen sowie das Anbieten von Beratungsdienstleistungen im Werbebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Gründererklärung vom 13.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Sacks Querido, Michelle, spanische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gasser, Karl Johann, von Lungern, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.