Reports for Martin Sacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Sacher
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Sacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005455319, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Zeiningen, in Zeiningen, CHE-103.359.745, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S.2, Publ. 5942302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Niklaus (genannt Klaus), von Gansingen, in Zeiningen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Martin, von Zuzgen, in Zeiningen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schauli, Andreas, von Kaiseraugst und Zeiningen, in Zeiningen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3265155, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CHE-102.366.323, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1289355).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.02.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sacher, Martin, von Zuzgen, in Zeiningen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1289355, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CHE-102.366.323, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 2, Publ. 5853666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung];
Sacher, Martin, von Zuzgen, in Zeiningen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.