Reports for Barbara Ruof
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Barbara Ruof
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6312240, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Jenins, in Jenins, CH-350.5.000.157-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.1994, S. 3149).
Statutenänderung:
22.08.2011.
Rechtsform neu:
Verein.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.08.2011 und Bilanz per 30.06.2011 mit Aktiven von CHF 760'527.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 647'382.30 in einen Verein umgewandelt. Die Genossenschafter werden zu Mitgliedern im Verein.
Name neu:
Verein Dorfladen Jenins.
Domizil neu:
c/o Hans-Luzi Jenny, Oberdorf 1, 7307 Jenins.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung der Erhaltung des Dorfladens in Jenins als Versorgungs- und soziales Zentrum. Der Verein unterstützt alle Bestrebungen zur Erreichung einer ausreichenden lokalen Grundversorgung der Einwohnerschaft mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund Rechtsformwechsel.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Haftung: Solidarische und unbeschränkte Haftung der Mitglieder sowie Nachschusspflicht bei Bilanzverlusten.].
Mittel neu:
Beiträge der Mitglieder.
Organisation neu:
Generalversammlung und Vorstand von mindestens 2 Mitgliedern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampert-Vaeröy, Hansueli, von Jenins, in Davos, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruof, Barbara, von Jenins, in Jenins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz-Baier, Silvana, von Jenins, in Jenins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Jenins und Buchs SG, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Wüest, Marcel, von Tarasp, in Jenins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Jenins, in Jenins , Genossenschaft (SHAB Nr.218 vom 19.9.1986 S.3616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutz-Willi, Jakob, von Jenins, in Jenins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Georg, von Jenins, in Jenins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Hans-Luzi, von Jenins, in Jenins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruof, Barbara, von Jenins, in Jenins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.