Reports for Holger Roth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Holger Roth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2012083, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
alpen.finanzberatung AG, in Buchs SG, CHE-112.454.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6585170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brugger, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6115364, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
alpen.finanzberatung AG, in Buchs SG, CH-170.3.028.541-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2010, S. 14, Publ. 5632274). [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wildhaus].
Publication number: 5051044, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
MCPrisma AG, bisher in Zug, CH-170.3.028.541-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2006, S. 17, Publ. 3617776).
Gründungsstatuten:
18.07.2005.
Statutenänderung:
20.04.2009, 25.05.2009.
Firma neu:
alpen.finanzberatung AG.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
c/o JRT Jürg Rohrer Treuhand AG, Rheinstrasse 1, 9470 Buchs SG.
Zweck neu:
Kauf, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen, insbesondere im Versicherungsbereich, kann alle Services im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft erbringen, Dienstleistungen zum Vergleich von Versicherungs- und Anlageprodukten erbringen, ausserdem alle Tätigkeiten im Bereich des Provisionsfactorings ausschliesslich nur für die PrismaLife AG, Liechtenstein, erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben.
Aktienkapital:
CHF 4'584'000.00.
Liberierung:
CHF 4'584'000.00.
Aktien:
4'584 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'Finre AG', in Zug (CH-170.3.027.825-7), gemäss Fusionsvertrag vom 11.10.2006 und Bilanz per 30.06.2006. Aktiven von CHF 7'928'837.80 und Fremdkapital von CHF 7'534'944.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.00 erhöht (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können auch mittels Einschreibebrief, Telefax oder per E-Mail erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Christiane, von Hallau, in Kreuzlingen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Brugger, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Roth, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Wildhaus, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Beravisa AG (CH-170.3.028.541-7), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Beravisa AG].