Reports for Denise Charlotte Roth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Denise Charlotte Roth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6330126, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Impatech AG, in Biel-Benken, CH-280.3.900.107-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S. 7, Publ. 4771166).
Statutenänderung:
06.09.2011.
Firma neu:
Impatech AG in Liquidation.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern ihre Adressen bekannt sind, ansonsten durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 06.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Denise Charlotte, von Worb, in Ettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schmid Management AG (CH-280.3.917.419-6), in Füllinsdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Francis, von Ersigen, in Lausen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3540222, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Impatech AG, in Biel-Benken, CH-280.3.900.107-4, Vertrieb von Maschinen, Anlagen und Produkten der Druckindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2005, S. 5, Publ. 2929692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Rudolf, von Füllinsdorf, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Denise Charlotte, von Worb, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Climet GmbH, in B i e l - B e n k e n, Handel mit Zwischenprodukten der Metallverarbeitung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.1998, S. 1077).
Firma neu:
Climet GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 16, 4105 Biel-Benken, [behördliche Umadressierung]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.03.2000 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Charlotte, von Worb, in Ettingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Schmid Management AG, in Muttenz, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.