Reports for Marcel Rose
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Rose
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005833698, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rose Betriebsverpflegung AG, in Hinwil, CHE-114.700.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bless, Herbert, von Flums, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meierhofer, Peter, von Weiach, in Wald (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rose, Marcel, von Zürich, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Horgen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Jäger, Erika, von Arosa, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004577166, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 1'394 vom 11.02.2019 Rose Betriebsverpflegung AG, in Gommiswald, CHE-114.700.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, Publ. 1004566628).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, Peter, von Weiach, in Laupen ZH (Wald (ZH)), mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: in Eschenbach SG];
Rose, Marcel, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: in Laupen ZH (Wald (ZH))].
Publication number: HR02-1004566628, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Rose Betriebsverpflegung AG, in Gommiswald, CHE-114.700.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, S.0, Publ. 7188310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rose, Jürg, von Zürich, in Benglen (Fällanden), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bless, Herbert, von Flums, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goldingen (Eschenbach (SG))];
Meierhofer, Peter, von Weiach, in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rose, Marcel, von Zürich, in Laupen ZH (Wald (ZH)), mit Kollektivprokura zu zweien.