Reports for Hanspeter Rogl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hanspeter Rogl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2881927, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CHE-106.615.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, Publ. 6103318).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Intercai Finanz Holding AG, in Wallisellen (CHE-114.362.846), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 491'565.74 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'293'983.30, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 4'802'417.56 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogl, Hanspeter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Hans Jürg, von Trubschachen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon].
Publication number: 5452590, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.809-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 26, Publ. 4540748).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brazzale, Franco Giuseppe, von Hilterfingen, in Uetendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Engel, Robert, von Signau, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Christian, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rogl, Hanspeter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegenthaler, Hans Jürg, von Trubschachen, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4540748, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.809-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2007, S. 22, Publ. 4054390).
Statutenänderung:
04.06.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und Informatik, insbesondere Unternehmensberatung und technische Beratung, Projektleitungen sowie die Ausführung von Projekten hauptsächlich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 100.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 25.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brazzale, Franco Giuseppe, von Hilterfingen, in Uetendorf, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brazzale, Franco, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Engel, Robert, von Signau, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Flühmann, Mark, von Neuenegg, in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christian, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Rogl, Hanspeter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegenthaler, Hans Jürg, von Trubschachen, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].