Reports for Walter Rindlisbacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Rindlisbacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004639305, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Acutronic Schweiz AG, in Bubikon, CHE-103.805.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rindlisbacher, Walter, von Lützelflüh, in Brunnadern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stevens, Colin, britischer Staatsangehöriger, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2385172, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Acutronic Schweiz AG, in Bubikon, CH-320.3.026.713-5, Produktion und Handel von und mit elektro-mechanischen Geräten und Instrumenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 21.02.2003, S. 19, Publ. 872554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Terstappen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coviello-Flammer, Denise, von Zuzwil SG, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Flammer, Denise];
Rindlisbacher, Walter, von Lützelflüh, in Brunnadern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Stevens, Colin, britischer Staatsangehöriger, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Christine, von Reigoldswil, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Acutronic (Schweiz) AG, in B u b i k o n, Produktion und Handel von und mit elektro-mechanischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.1998, S . 4748).
Statutenänderung:
19.05.1999.
Firma neu:
Acutronic Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Acutronic Suisse SA) (Acutronic Switzerland Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggert, Klaus-Jürgen W., deutscher Staatsangehöriger, in Jona, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feusi, Hans, von Feusisberg, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windlin, Jost A., von Kerns, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flammer, Denise, von Zuzwil SG, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rindlisbacher, Walter, von Lützelflüh, in Brunnadern, mit Kollektivprokura zu zweien.