Reports for Claudio Ricci
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudio Ricci
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1288055, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Infobox GmbH, in Zürich, CHE-102.263.284, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, Publ. 7011536).
Statutenänderung:
07.11.2013.
Firma neu:
twingle (Schweiz) GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für die mobile Kommunikation, insbesondere im Bereich Mobile Payment, NFC (Near Field Communication) und verwandten Übertragungstechnologien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ricci, Claudio, von Geroldswil, in Rafz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Schweizer, Heinz, von Rafz, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Böckle, Peter Eduard, von Gaiserwald, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietiker, Miro, von Bülach, in Birmensdorf ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 123 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
twingle GmbH (HRB 140291 B), in Berlin (DE), Gesellschafterin, mit 123 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
KOPS Holding GmbH (CHE-196.569.827), in Zürich, Gesellschafterin, mit 164 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Freimüller Hüsser, Andreas, von Humlikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5228638, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kiebits GmbH, in Erlenbach ZH, CH-020.4.019.043-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2004, S. 20, Publ. 2090820).
Statutenänderung:
15.07.2009.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Sumatrastrasse 25, 8006 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Computerschulen und deren Vertrieb im Franchisingsystem sowie den Handel mit allen dazu erforderlichen Einrichtungen, Geräten, Softwares und Unterrichtsmaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 21.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg-Hilty, Andrea, von Zürich, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Schupp, Bettina, von Kloten und Basel, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Bärtschi, Linda, von Adelboden, in Kloten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Bärtschi, Urs, von Adelboden, in Kloten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Menzi, Stefan, von Bülach, in Dinhard, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Ricci, Claudio, von Geroldswil, in Glattfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apaza Arpi, Martin Adan, von Zürich und Oberrohrdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2090820, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kiebits GmbH, bisher in Opfikon, Computerschule, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2002, S. 20, Publ. 346964).
Statutenänderung:
22.09.2003.
Sitz neu:
Erlenbach ZH.
Domizil neu:
c/o Bettina Schupp, Lerchenbergstrasse 104, 8703 Erlenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Silvia, von Kloten, in Kloten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Marti, Werner, von Glarus, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg-Hilty, Andrea, von Zürich, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: in Maur];
Schupp, Bettina, von Kloten und Basel, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: in Uetikon am See, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--];
Bärtschi, Linda, von Adelboden, in Kloten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: in Opfikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtschi, Urs, von Adelboden, in Kloten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Menzi, Stefan, von Bülach, in Dinhard, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ricci, Claudio, von Geroldswil, in Glattfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: in Rafz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].