Reports for Andreas Renggli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Renggli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5823010, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
celsus GmbH, in Luzern, CH-100.4.026.174-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 9, Publ. 5755478).
Statutenänderung:
15.09.2010.
Zweck neu:
Entwicklung, Beratung, Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet computergestützter Informationssysteme sowie Handel mit Hard- und Software;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum sowie Urheberrechten, Patenten und Lizenzen;
Vornahme von Finanzierungen sowie zur Verfügung Stellung von Garantien, Bürgschaften und anderen Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften oder Dritten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Andreas, von Sursee, in Sursee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Roger, von Beromünster, in Schenkon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Joller, Patrick, von Dallenwil, in Inwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--];
Steffen, Ruth, von Luzern, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Publication number: 4142540, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
celsus GmbH, in Luzern, CH-100.4.026.174-5, Entwicklung, Beratung, Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet computergestützter Informationssysteme sowie Handel mit Hard- und Software, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2005, S. 9, Publ. 3036828).
Statutenänderung:
28.09.2007. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rettenmund, Michael, von Röthenbach im Emmental, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joller, Patrick, von Dallenwil, in Inwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--];
Renggli, Andreas, von Sursee, in Sursee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Suter, Roger, von Beromünster, in Schenkon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--].
Publication number: 3036828, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
celsus GmbH, bisher in Oberkirch, CH-100.4.026.174-5, Entwicklung, Beratung, Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet computergestützter Informationssysteme sowie Handel mit Hard- und Software, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2002, S. 8, Publ. 584988).
Statutenänderung:
15.09.2005.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Frankenstrasse 3, 6003 Luzern. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Stefan, von Sursee, in Oberkirch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joller, Patrick, von Dallenwil, in Inwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Renggli, Andreas, von Sursee, in Sursee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Rettenmund, Michael, von Röthenbach im Emmental, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Suter, Roger, von Beromünster, in Schenkon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.