Reports for Dr. Oscar-Werner Reif
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Oscar-Werner Reif
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004584169, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sartorius Stedim Switzerland AG, in Lindau, CHE-105.110.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Dransfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reif, Dr. Oscar-Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolter, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Northeim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peuker, Dr. Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Lohne (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lettenbauer, Christine, von Schaffhausen, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen, Delegierte des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004584471, Commercial Registry Office Zug, (170)
Südpack Medica AG, in Baar, CHE-110.165.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, S.0, Publ. 2987975).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remmele, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Ochsenhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Carl, Tharcisse, französischer Staatsangehöriger, in Hartheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garzetti, Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimbacher geb. Remmele, Carolin, deutsche Staatsangehörige, in Ochsenhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reif, Oscar-Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Remmele, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Ochsenhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Freis, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kempten (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hufschmid, Gabriel, von Niederwil (AG), in Baden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5205330, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wave Biotech AG, in Lindau, CH-020.3.021.743-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2009, S. 33, Publ. 4869090).
Statutenänderung:
06.08.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit biotechnischen Anlagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Dransfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reif, Dr. Oscar-Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röll, Christian, von Güttingen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].