Reports for Markus Reichenbach-Rhyner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Reichenbach-Rhyner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005540864, Commercial Registry Office Glarus
Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, in Glarus Süd, CHE-107.739.934, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenbach-Rhyner, Markus, von Lauenen, in Elm (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barbon-Hefti, Gertrud, von Glarus Süd, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Martin Manfred, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romeo Martin Hefti, Maria Victoria, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Becker, Rudolf, von Glarus, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6154338, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, in Elm, CH-160.5.002.684-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2011, S. 4, Publ. 5972536).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmer-Hauser, Walter, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Elm, in Elm];
Reichenbach-Rhyner, Markus, von Lauenen, in Elm (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Elm];
Schegg-Marti, Martha, von Glarus Süd, in Matt (Glarus Süd), Beisitzerin und Protokollführerin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Matt, in Matt];
Rhyner-Elmer, Jakob, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Elm, in Elm];
Barbon-Hefti, Gertrud, von Glarus Süd, in Luchsingen (Glarus Süd), Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Luchsingen, in Luchsingen];
Schweizer, Monika, von Glarus Süd, in Luchsingen (Glarus Süd), Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Luchsingen, in Luchsingen];
Zweifel, Hanspeter, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Linthal, in Schwanden GL].
Publication number: 3560472, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Krankenkasse Elm, in Elm, CH-160.5.002.684-6, Die Kasse bietet und vermittelt ihren Mitgliedern Versicherungsschutz nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit gegen die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Tod und Invalidität, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2001, S. 6993).
Domizil neu:
Säge, 8767 Elm.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer-Zentner, Katharina, von Elm, in Elm, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elmer-Rhyner, Jakob, von Elm, in Elm, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmer-Zingg, Beatrice, von Elm und Rapperswil BE, in Elm, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin und Aktuarin];
Streiff-Marti, Margaretha, von Glarus, in Elm, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalterin (nicht Mitglied)];
Reichenbach-Rhyner, Markus, von Lauenen, in Elm, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhyner-Elmer, Jakob, von Elm, in Elm, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.