Reports for Roman Reich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roman Reich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005311598, Commercial Registry Office Graubünden
REMARO MÖBEL AG, in Domat/Ems, CHE-114.778.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005126233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Roman, von Sennwald, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Marcel Herbert, von Sennwald, in Domat/Ems, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4941994, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
REMARO MÖBEL AG(REMARO MÖBEL SA) (REMARO MÖBEL Ltd.), in Domat/Ems, CH-350.3.010.564-6, Via Zups 2, 7013 Domat/Ems, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2009.
Zweck:
Handel mit Möbeln aller Art, Schaffung von und Handel mit Rechten an Modellen und Mustern im Zusammenhang mit Möbeln und Accessoires sowie Erbringung allgemeiner Beratungs- und Vertriebsdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 12.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Reich, Marcel Herbert, von Sennwald, in Domat/Ems, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Roman, von Sennwald, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
OMAG AG, in Mels, Vertrieb von Geräten und Materialien aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.1998, S. 5347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Roman, von Sennwald, in Zizers, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mäusli, Roland, von Grosshöchstetten, in Grossaffoltern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Rolf, von Zürich, in Küttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lombriser, Peter, von Trun, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Mächler, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Altendorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].