Reports for Pascal Rast
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Pascal Rast
Newest SOGC notifications: Pascal Rast
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006043733, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
CHL Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-454.183.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714599).
Domizil neu:
c/o Pascal Rast, Renggstrasse 5, 6052 Hergiswil NW.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schou, Ole Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Aarhus (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rast, Pascal, von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schou, Poul Henrik, dänischer Staatsangehöriger, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005824757, Commercial Registry Office Zug, (170)
Digital Doctor House AG, in Baar, CHE-318.377.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717800).
Domizil neu:
Jöchlerweg 4, 6340 Baar. [gestrichen: Mit Erklärung vom 24.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hölzle, Caroline, von Winterthur, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rast, Pascal, von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Philipp, von Visp, in Leuk, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Jürgen Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbriggen, Frank, von Visp, in Visp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erat, Anna Margareta, von Unteriberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Jürg, von Kilchberg (ZH), in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvador Pinto, Rita Esmeralda, spanische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
LEGAS AG (CHE-115.843.456), in Baar, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005801179, Commercial Registry Office Zug, (170)
ARS Software Solutions AG, in Baar, CHE-490.711.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568817).
Statutenänderung:
29.06.2023.
Domizil neu:
Jöchlerweg 4, 6340 Baar. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.06.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 21.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Natascha, von Grindelwald, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagger, Beat, von Goms, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rast, Pascal, von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Philipp, von Visp, in Bürchen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Leuk, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thapliyal, Ratnesh, indischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
LEGAS AG (CHE-115.843.456), in Baar, Revisionsstelle.