Reports for Antonino Prati
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Antonino Prati
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005967911, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bonum Sport KlG, in Kriens, CHE-255.918.457, Am Mattenhof 2a, 6010 Kriens, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Sportartikel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen:
Künzli, Christian, von Luzern, in Kriens, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Prati, Antonino, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005678656, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zwingli Gastro AG, in Zürich, CHE-113.866.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, S.0, Publ. 2613625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehmann, Walter, von Bellikon, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehmann, Alain, von Bellikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Färber, Nicholas David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prati, Antonino, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005558231, Commercial Registry Office Zurich, (20)
silkpine GmbH, in Thalwil, CHE-258.184.059, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005158850).
Statutenänderung:
02.09.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Marchwartstrasse 33, 8038 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prati, Gesualda, von Zürich, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prati, Antonino, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].