Reports for Martin Portner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Portner
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Portner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005193813, Commercial Registry Office Berne, (36)
SIEGENIA-AUBI AG, in Uetendorf, CHE-101.633.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885392).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portner, Martin, von Uebeschi, in Strengelbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blumenstein, Roy, von Niederbipp, in Brittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6251956, Commercial Registry Office Berne, (36)
SIEGENIA-AUBI AG, in Uetendorf, CH-092.3.007.676-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, S. 0, Publ. 6116386).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portner, Martin, von Uebeschi, in Strengelbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brittnau].
Publication number: 6116386, Commercial Registry Office Berne, (36)
SIEGENIA-AUBI AG, in Sigriswil, CH-092.3.007.676-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, S. 4, Publ. 5909944).
Statutenänderung:
05.04.2011.
Sitz neu:
Uetendorf.
Domizil neu:
Zelgstrasse 97, 3661 Uetendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Baubeschlägen, die Verwertung von Patenten und Schutzrechten sowie den Erwerb von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB. [Der Hinweis über die Streichung der Bemerkung betreffend des Verwaltungsrates wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neininger, Werner, von Zürich, in Hilterfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portner, Martin, von Uebeschi, in Brittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].