Reports for Harald Pleus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Harald Pleus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2588899, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sano-Trend AG, bisher in Collina d'Oro, CHE-113.638.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 19, Publ. 5717324).
Gründungsstatuten:
18.05.2007.
Statutenänderung:
10.12.2015.
Sitz neu:
Langnau am Albis.
Domizil neu:
c/o Harald Pleus, Eichstrasse 2a, 8135 Langnau am Albis.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Handel mit Waren im medizin- und medizintechnischen Bereich. Die Gesellschaft kann Beratungsdienstleistungen erbringen und alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 30.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 30.06.2010, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pleus, Harald, von Kilchberg ZH, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Montagnola(Collina d'Oro)].
Publication number: 6468410, Commercial Registry Office Zurich, (20)
City Appartements AG, in Zürich, CH-020.3.025.198-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 30, Publ. 5663526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pleus, Harald, von Kilchberg ZH, in Collina d'Oro, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5636374, Commercial Registry Office Zurich, (20)
City Appartements AG, in Zürich, CH-020.3.025.198-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2005, S. 20, Publ. 2769918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seewer, Cornelia, von Gsteig, in Fällanden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaegi-Weber, Eveline, von Bauma, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bütschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Pleus, Harald, von Kilchberg ZH, in Collina d'Oro, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meier, Philipp, von Zürich, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].