Reports for Marion V. Pfister
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marion V. Pfister
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005990358, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Genossenschaft "KISS Fricktal", in Stein (AG), CHE-330.800.981, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803554).
Firma neu:
Genossenschaft "KISS Fricktal" in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Marion Pfister, Wiesenstrasse 20, 8954 Geroldswil Liquidationsadresse. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.02.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soltermann, Susan Leila, von Vechigen, in Stein (AG), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Hans Ulrich, von Luzern, in Stein (AG), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinemann, Ralf, von Niederdorf, in Frick, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soltermann, Martin, von Vechigen, in Stein (AG), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wydler, Clark, von Zürich, in Frick, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Marion, von Basel, in Geroldswil, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin.
Publication number: HR02-1005803554, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Genossenschaft "KISS Fricktal", in Stein (AG), CHE-330.800.981, Genossenschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005589449).
Domizil neu:
c/o Susan Soltermann, Rütistrasse 32B, 4332 Stein AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Marion, von Basel, in Stein (AG), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Jörg, von Neckertal, in Frick, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soltermann, Susan Leila, von Vechigen, in Stein (AG), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soltermann, Martin, von Vechigen, in Stein (AG), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005670889, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung für Krankenpflege (Johanna Brogle-Gertiser-Stiftung) für die Einwohner in der Gemeinde Stein/AG, in Stein (AG), CHE-106.601.428, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005612154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Marion, von Basel, in Stein (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.