Reports for Katrin Pfender-Solti
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Katrin Pfender-Solti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3337351, Commercial Registry Office Zug, (170)
Most Wanted Holding AG, in Zug, CHE-113.570.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2174261).
Firma neu:
Most Wanted Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Most Wanted Holding SA en liquidation) (Most Wanted Holding Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.12.2016 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
Corinna Scholz, CS Research & Consulting, Kernstrasse 2, 8406 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfender-Solti, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kreuzlingen];
Scholz, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6313384, Commercial Registry Office Zug, (170)
Most Wanted Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.635-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011, S. 0, Publ. 6061498).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler Treuhand AG (CH-020.3.911.006-0), in Winterthur, Revisionsstelle;
Pfender-Solti, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Haedke, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4841614, Commercial Registry Office Zug, (170)
Most Wanted Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.635-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 20, Publ. 4225354).
Domizil neu:
Industriestrasse 31, 6303 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klingelfuss, Urs, von Basel, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osborn Kop, Jennifer, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfender-Solti, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].