Reports for François Marc André Pfanner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: François Marc André Pfanner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3449731, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
EQI TORTIN AG, in Feusisberg, CHE-140.488.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2014, Publ. 1457475).
Firma neu:
EQI TORTIN AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(EQI TORTIN Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.03.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delaney, Derek, irischer Staatsangehöriger, in Co Dublin (IE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
O'Sullivan, Jeremy, irischer Staatsangehöriger, in Co Dublin (IE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Oskar, von Einsiedeln, in Richterswil, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Pfanner, François Marc André, genannt André, von Gurmels, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2887411, Commercial Registry Office Zurich, (20)
André Pfanner, bisher in Cham, CHE-494.683.750, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2013, Publ. 7081468).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Schulhausstrasse 37, 8002 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfanner, François Marc André, genannt André, von Gurmels, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Publication number: 1818141, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
EQI (Switzerland) AG, in Feusisberg, CHE-115.287.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfanner, André, von Gurmels, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohamed, Salim, britischer Staatsangehöriger, in Gryon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Salim, Mohamed, in Fairwood (GB), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Kälin, Oskar, von Einsiedeln, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].