Reports for Kurt Peyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Peyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3475949, Commercial Registry Office Berne, (36)
Levantis AG, in Belp, CHE-102.236.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, Publ. 1195289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Kurt, von Dietikon, in Biel/Bienne 6 (Biel/Bienne), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Braghetta, Raymond, von Lavertezzo, in Toffen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Matthias, von Forst-Längenbühl, in Wattenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Thomas, von Wädenswil, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Matthias Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Marco, von Dietikon, in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Villinger, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen am Hochrhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Doris, von Uebeschi, in Biglen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zimmerwald (Wald (BE))];
Cattelan , Roberto Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Goldau (Arth), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cressier NE];
Hurni, Patrik, von Gurbrü, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kerzers];
Schlegel, Benedikt, von Basel, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Andreas, von Thun, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Publication number: 1270780, Commercial Registry Office Berne, (36)
Levantis AG, in Bern, Erstellen von Software usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2001, S. 3126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüebler, Roman, von Ittigen, in Ittigen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
CTR Treuhand & Revisions AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Marco, von Dietikon, in Neuenegg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Peyer, Kurt, von Dietikon, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
CTM Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Sacom AG, bisher in Port, Ein- und Verkauf, Import und Export, Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2001, S. 9396).
Statutenänderung:
7.06.2002.
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Erlenstrasse 27, 2555 Brügg bei Biel.
Zweck neu:
Ein- und Verkauf, Import und Export, Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Waren aller Art. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeandrevin, François, von Orvin, in Corgémont, mit Kollektivprokura zu zweien;
Morandi, Bruno, von Rossa, in Biel BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peyer, Kurt, von Dietikon, in Biel BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nehls, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG Fides Peat, in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Bern].