Reports for Andreas Petritsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Petritsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4244100, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
AP & PD Consulting & Operating GmbH in Liquidation, bisher in Freienbach, CH-130.4.011.930-0, An- und Verkauf sowie An- und Vermietung von Liegenschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2007, S. 11, Publ. 4148120).
Statutenänderung:
5.12.2007.
Firma neu:
AP & PD Consulting & Operating GmbH.
Sitz neu:
Zizers.
Domizil neu:
Rappagugg 6, 7205 Zizers.
Zweck:
An- und Verkauf sowie An- und Vermietung von Liegenschaften, Beratung, Treuhand- und Finanzierungswesen im Hotel-, Gastronomie- und Bar-Bereich;
kann sich an Unternehmungen gleicher oder verwandter Art beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Immobilien erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 23'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief [wie bisher];
[Nachdem die Gesellschaft wieder über ein Domizil verfügt, wird die amtlich erklärte Auflösung der Gesellschaft widerrufen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petritsch, Andreas, von Altstätten, in Wolfhalden, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dür-Balikova, Tatiana, slowakische Staatsangehörige, in Meiningen (AT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000 [wie bisher];
Dür, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Meiningen (AT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000];
Brötz, Ludwig Ägydius, österreichischer Staatsangehöriger, in Zizers, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4148120, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AP & PD Consulting & Operating GmbH, in Freienbach, CH-130.4.011.930-0, An- und Verkauf sowie An- und Vermietung von Liegenschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2006, S. 16, Publ. 3692838).
Firma neu:
AP & PD Consulting & Operating GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petritsch, Andreas, von Altstätten, in Wolfhalden, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publication number: 4101130, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
E.s.m. GmbH, in Wolfhalden, CH-300.4.015.324-2, An- und Verkauf sowie An- und Vermietung von Liegenschaften usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2006, S. 2, Publ. 3651434).
Firma neu:
E.s.m. GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petritsch, Andreas, von Altstätten, in Wolfhalden, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000 (bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer).