Reports for Dr. Gerry Petitjean
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dr. Gerry Petitjean
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005863555, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Bad Ettingen GmbH, in Ettingen, CHE-114.652.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3968997).
Firma neu:
Bad Ettingen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petitjean, Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3968997, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Bad Ettingen GmbH, in Ettingen, CHE-114.652.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095725).
Domizil neu:
c/o Florence Nesci-Petitjean, Im Schaiengarten 19, 4107 Ettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petitjean, Etienne, von Basel, in Ettingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petitjean, Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Binningen, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3489901, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
MSC - Mediterranean Shipping Agency AG, in Basel, CHE-107.986.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2122521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petitjean, Dr. Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mägli, René, von Welschenrohr, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bourquin, Elvio Battista, von Villeret, in Trélex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Eduard Otto, von Ebikon, in Corsier (GE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Geronimo, Patrizia, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Monnier Cranch, Suzanne, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien.