Reports for Roland Peter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Peter
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Peter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3992654, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Peter Baumaterialien AG, in Höri, CH-020.3.000.725-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2001, S. 5808).
Statutenänderung:
29.05.2007.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Walter Peter Liegenschaften AG, in Höri (CH-020.3.919.798-6), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2007 und Bilanz per 01.01.2007. Aktiven von CHF 4'662'461.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'590'422.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Walter Peter Liegenschaften AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften, Unternehmen, Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben bzw. errichten, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Walter, von Wald ZH, in Höri, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Peter, Roland, von Wald ZH, in Höri, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Peter-Binder, Rosa Maria, von Wald ZH, in Höri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Peter, Hans Jürgen, von Wald ZH, in Höri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Revistra AG, in Baar, Revisionsstelle [bisher: Revistra AG, in Risch].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Peter Cementwaren-Werke AG, Höri, in H ö r i , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.1998, S. 7292).
Statutenänderung:
24.01.2001.
Firma neu:
Walter Peter Liegenschaften AG.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften, Unternehmen, Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben bzw. errichten, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft, dem SHAB. Sie können auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Jakob, von Ebnat- Kappel, in Guntershausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bauer, Roland, von Romanshorn, in Steinach, Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Roland, von Wald ZH, in Höri, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied];
Peter, Hans Jürgen, von Wald ZH, in Höri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eisenring, Robert, von Jonschwil, in Schwarzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Peter Cementwaren-Werke AG, Höri, in Höri, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.1998, S. 480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Rolf M., von Oberkirch, in Embrach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Roland, von Wald ZH, in Höri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Rosmarie, von Wald ZH, in Höri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Revistra AG, in Baar, Revisionsstelle.