Reports for Dr. Jean Pernet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Jean Pernet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005165054, Commercial Registry Office Zug, (170)
Favre Leuba AG, in Zug, CHE-366.589.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pernet, Dr. Jean, von Ormont-Dessus, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004902623, Commercial Registry Office Zug, (170)
Favre Leuba AG, in Zug, CHE-366.589.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846642).
Statutenänderung:
22.05.2020.
Weitere Adressen:
Weissensteinstrasse 5, 4500 Solothurn [bisher: Niklaus-Konrad-Strasse 25/27, 4500 Solothurn].
Aktienkapital neu:
CHF 18'718'970.00 [bisher: CHF 15'984'600.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 18'718'970.00 [bisher: CHF 15'984'600.00].
Aktien neu:
1'871'897 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'598'460 Namenaktien zu CHF 10.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 8'750'000.00, wofür 273'437 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pernet, Dr. Jean, von Ormont-Dessus, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6355342, Commercial Registry Office Aargau, (400)
AC-Service (Schweiz) AG, in Wettingen, CH-400.3.000.954-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, S. 0, Publ. 6194586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pernet, Dr. Jean, von Ormont-Dessus, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Dr. Peter, von Seon, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grütter, Markus, von Gretzenbach, in Aarau Rohr , Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Peter, von Bösingen, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sterchi, Franz, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.