Reports for Cyrille Pélisse
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cyrille Pélisse
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2455067, Commercial Registry Office Zug, (170)
harmonia mundi - Musicora AG, in Baar, CHE-108.662.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, Publ. 2032797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pélisse, Cyrille, französischer Staatsangehöriger, in Bastide de Valcros (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coutaz, Eva, deutsche Staatsangehörige, in Arles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambot, Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Uccle (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gates, Kenneth, britischer Staatsangehöriger, in Ixelles (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5003952, Commercial Registry Office Zug, (170)
Musicora AG, in Baar, CH-020.3.020.046-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2004, S. 20, Publ. 2063418).
Statutenänderung:
28.04.2009.
Firma neu:
harmonia mundi - Musicora AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern sämtliche Aktionäre und deren Adressen bekannt sind, erfolgen die Mitteilungen brieflich. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellig, Yves, von Adelboden, in Menzingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zeller, Karl, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pélisse, Cyrille, französischer Staatsangehöriger, in Bastide de Valcros (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coutaz, Eva, deutsche Staatsangehörige, in Arles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Frédéric, von Genève, in Kloten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genève, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].