Reports for Vincenzo Pedranz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Vincenzo Pedranz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005723804, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Sigrist - Photometer AG, in Ennetbürgen, CHE-107.842.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedranz, Vincenzo, von Ottenbach, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005641365, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Sigrist - Photometer AG, in Ennetbürgen, CHE-107.842.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005469722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Pascal, von Busswil bei Melchnau, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Michael, von Dietwil, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Florian Robert, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pedranz, Vincenzo, von Ottenbach, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4216789, Commercial Registry Office Zurich, (20)
mission-nivi GmbH, in Ottenbach, CHE-493.222.731, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832383).
Statutenänderung:
25.04.2018.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
Looacherstrasse 8, 8909 Zwillikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedranz, Vincenzo, von Ottenbach, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ottenbach].