Reports for Morten Pedersen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Morten Pedersen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005263638, Commercial Registry Office Graubünden
GRISCHA FLYING CLUB AG, in Chur, CHE-223.088.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedersen, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Flims, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardill, Beat, von Luzein, in Zizers, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Primus, Roland, von Lommis, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1327257, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
GRISCHA FLYING CLUB AG, in Flims, CHE-223.088.432, Via val Tgiern 7a, 7017 Flims Dorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2014.
Zweck:
Der An- und Verkauf sowie halten und vermieten von Flugzeugen. Ebenso die Durchführung von Handels-, Finanz- und Verwaltungsgeschäften und die Erbringung von jeder damit zusammenhängenden Dienstleistung und Beratung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Gemäss Erklärung vom 30.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pedersen, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Flims, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bardill, Beat, von Luzein, in Zizers, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6448642, Commercial Registry Office Aargau, (400)
BSI Business Systems Integration AG, in Baden, CH-400.3.017.107-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2007, S. 1, Publ. 3851824).
Statutenänderung:
21.10.2011.
Partizipationskapital neu:
CHF 75'905.00 [bisher: CHF 62'500.00].
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 75'905.00 [bisher: CHF 62'500.00].
Partizipationsscheine neu:
75'905 vinkulierte Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00. [bisher: 62'500 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.--]. Bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 09.03.2007 gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Alberto, von Zürich, in Castagnola, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedersen, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Bremgarten AG, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Motsch, Ivan, von Oberwil BL, in Remetschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Franz, von Vilters-Wangs, in Wilen bei Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen];
Kunz, Michel, von Zürich und Wald ZH, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Armin, von Reiden, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunold, Markus, von Churwalden, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Zeno, von Zürich, in Rütihof, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Claudia, von Fislisbach, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].