Reports for Simon Paljuh
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Simon Paljuh
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005662008, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Pensionskasse Steeltec AG, in Emmen, CHE-109.652.221, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sägesser, Martin, von Bannwil, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paljuh, Simon, von Emmen, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habermacher, Patrick, von Rickenbach (LU), in Neuenkirch, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005469671, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Pensionskasse Steeltec AG, in Emmen, CHE-109.652.221, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465549).
Zweck neu:
Der Zweck der Stiftung ist die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Steeltec AG und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Sie kann über die BVG-Mindestleistungen hinausgehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit etc. [Nachtrag zu TR-Nr. 11595 vom 09.12.2021].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paljuh, Simon, von Emmen, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005122564, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Alcatel-Lucent Trade International AG, in Basel, CHE-102.490.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paljuh, Simon, von Emmen, in Hünenberg See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prina, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.