Reports for Peter Franz Michael Ostermaier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Franz Michael Ostermaier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006134436, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel, in Basel, CHE-329.228.672, Verein (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704241).
Statutenänderung:
10.04.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostermaier, Peter Franz Michael, von Zug, in Rheinfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wuhrmann, Albert Christian, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Renato, von Bretzwil, in Frenkendorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bauer Richter, Evelyne, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörig, Markus, von Frenkendorf, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwob, Markus, von Pratteln, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004789593, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Integrare, in Maisprach, CHE-329.228.672, Verein (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004451370).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
c/o Halil Cigdem, Baslerstrasse 272, 4123 Allschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Nadir, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostermaier, Peter Franz Michael, von Zug, in Rheinfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maisprach];
Spaar, Hans Peter, von Meltingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wuhrmann, Albert Christian, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004451370, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Integrare, in Allschwil, CHE-329.228.672, Verein (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3456095).
Statutenänderung:
20.05.2018.
Sitz neu:
Maisprach.
Domizil neu:
c/o Peter Ostermayer, Bündtenwinkel 8, 4464 Maisprach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cigdem, Halil, von Basel, in Allschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kainz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostermaier, Peter Franz Michael, von Zug, in Maisprach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spaar, Hans Peter, von Meltingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.