Reports for Dominique Osstyn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dominique Osstyn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004918410, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der ASSA ABLOY (Schweiz) AG, in Richterswil, CHE-109.742.019, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807341).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der ASSA ABLOY (Schweiz) AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 17.03.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Simon, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Susanne, von Neckertal, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knecht, Martin, von Wald (ZH), in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Osstyn, Dominique, belgischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4423283, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Planet GDZ AG, in Lindau, CHE-274.067.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osstyn, Dominique, belgischer Staatsangehöriger, in Gruyères, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Christian, von Einsiedeln, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Caminada Treuhand AG Zürich, in Zürich];
Dintheer, Andreas, von Erlen, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2160635, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG, in Kleinlützel, CHE-102.138.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2014, Publ. 1791229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CH-280.3.918.834-3), in Basel, Revisionsstelle;
von Burg, Andreas, von Lommiswil, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler, Martin, von Nunningen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhart, Dr. Peter, von Feldbrunnen-St. Niklaus und Oberdorf SO, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Christian, von Einsiedeln, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osstyn, Dominique, belgischer Staatsangehöriger, in Le Pâquier-Montbarry (Gruyères), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.