Reports for Burhan Osmani
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Burhan Osmani
Newest SOGC notifications: Burhan Osmani
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005840263, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Finpro GmbH, in Sirnach, CHE-353.825.259, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asipi, Omer, von Sirnach, in Sirnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osmani, Burhan, von Wängi, in Wängi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005747660, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Finpro Treuhand GmbH, in Sirnach, CHE-267.691.881, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134822).
Firma neu:
Finpro Treuhand GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.04.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osmani, Burhan, von Wängi, in Wängi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005743084, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Moverest AG, in Sirnach, CHE-452.342.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005632167).
Statutenänderung:
12.04.2023.
Firma neu:
Metall und Licht AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit qualitativ und quantitativ hochstehenden Produkten der Metall- und Blechbearbeitung, von Systemen und Apparaten sowie die Herstellung und der Vertrieb von Beleuchtungskörpern und Beleuchtungssystemen aller Art. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Errichtung, den Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Veräusserung von Immobilien und deren Überbauung sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Immobilien und Finanzlösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Wertschriften sowie Immaterialgüter erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Darlehen und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osmani, Burhan, von Wängi, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wängi].