Reports for Thomas Oppliger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Oppliger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005935660, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Rock Capital Holding GmbH, in Romanshorn, CHE-441.560.356, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3248219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Thomas, von Amden, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiera, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005650991, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Office Value GmbH, in Erlen, CHE-386.764.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936718).
Statutenänderung:
21.12.2022.
Firma neu:
Officemania GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Thomas, von Amden, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichel, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005050406, Commercial Registry Office Zug, (170)
Portion Online GmbH, in Hünenberg, CHE-185.728.286, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4421003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rock Capital Holding GmbH (CHE-441.560.356), in Romanshorn, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Oppliger, Thomas, von Amden, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hablützel, Michael, von Trüllikon, in Berlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.