Reports for Hakan Özmen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hakan Özmen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005636826, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Laser-Graphics GmbH, bisher in Bergdietikon, CHE-205.123.378, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908883).
Statutenänderung:
30.08.2022.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Lerzenstrasse 12, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export von elektronischen Geräten und Bauteilen aller Art sowie Lasertechnologie und -shows, den Verkauf und die Vermietung dieser technischen Event-Equipments, die Organisation und Durchführung von Events inklusive Beratung bezüglich Managings und Marketing. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özmen, Hakan, türkischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bergdietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4085171, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Visoma AG, in Weggis, CHE-113.220.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Daniel, von Rafz, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Özmen, Hakan, türkischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feng, Yanlin, chinesische Staatsangehörige, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mora Martinez, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2955515, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Visoma AG, bisher in Basel, CHE-113.220.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2120227).
Statutenänderung:
07.07.2016.
Sitz neu:
Weggis.
Domizil neu:
Lützelaustrasse 31, 6353 Weggis.
Zweck neu:
Vertrieb medizinischer Rehabilitationsgeräte im In- und Ausland.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pilscheur, Thomas A., deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thoma, Stephan R., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel, von Rafz, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Özmen, Hakan, türkischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.