Reports for Mehmet Özkaya
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mehmet Özkaya
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3297044, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Zaali Transporte + Umzüge GmbH, bisher in Diegten, CH-280.4.005.341-0, Durchführung von Transporten und Umzügen im In- und Ausland, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 02.10.2003, S. 4, Publ. 1197492).
Statutenänderung:
10.03.2006.
Sitz neu:
Niederdorf.
Domizil neu:
Dorfgasse 68, 4435 Niederdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cay, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Diegten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Cay, Güldane, türkische Staatsangehörige, in Diegten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Öksüz-Uluhan, Ismail, türkischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Türkmen, Ibrahim, türkischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Özkaya, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: in Liestal].
Publication number: 1197492, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Zaali Transporte + Umzüge GmbH, bisher in Oberdorf BL, Durchführung von Transporten und Umzügen im In- und Ausland, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2002, S. 5).
Statutenänderung:
25.09.2003.
Sitz neu:
Diegten.
Domizil neu:
Ziegelmattweg 2, 4457 Diegten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özkaya, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Cay, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Diegten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Oberdorf BL];
Cay, Güldane, türkische Staatsangehörige, in Diegten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: in Oberdorf BL, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].