Reports for Engel Oez
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Engel Oez
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005073967, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Grillhüsli Engel Oez, in Romanshorn, CHE-273.670.858, Bahnhofstrasse 56, 8590 Romanshorn, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Führen eines Imbissstandes, Liefer- und Kurierservices, Handel mit Lebensmittel.
Eingetragene Personen:
Oez, Engel, von Zürich, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3774567, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Engel Food GmbH, in Zürich, CHE-288.821.617, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633445).
Statutenänderung:
09.08.2017.
Firma neu:
Moyy GmbH.
Domizil neu:
Luegislandstrasse 261, 8051 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Finanzberatungs- und Consulting-Büros, Vermittlung von Versicherungen und Krediten, sowie allgemeine Beratung für Private und Firmen. Kauf und Verkauf von Immobilien, deren Verwaltung sowie die Beratung in Fragen der Buchhaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nay, Ivo, von Trun, in Trun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Oez, Engel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happy Swiss Consulting GmbH (CHE-335.032.663), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aydin, Kadir, türkischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3633445, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pizza per te GmbH, in Kilchberg ZH, CHE-288.821.617, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2676903).
Statutenänderung:
09.03.2017.
Firma neu:
Engel Food GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 393, 8046 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Lebensmittelgeschäftes, insbesondere den Detailhandel mit Lebens- und Genussmitteln, Raucherwaren und Spirituosen sowie Non-Food-Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osmani, Jusuf, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oez, Engel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nay, Ivo, von Trun, in Trun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.