Reports for Thomas Oexl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas Oexl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005441774, Commercial Registry Office Berne, (36)
indato GmbH, in Bern, CHE-105.559.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, S.0, Publ. 1602677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Thomas, von Köniz, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oexl, Thomas, von Schmiedrued, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Thun, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publication number: 1602677, Commercial Registry Office Berne, (36)
indato GmbH, in Bern, CHE-105.559.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 4, Publ. 5269808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühni, Sarah, von Langnau im Emmental und Egliswil, in Belp, mit Einzelprokura;
Kühni, Daniel, von Langnau im Emmental, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Thomas, von Köniz, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Oexl, Thomas, von Schmiedrued, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publication number: 5269808, Commercial Registry Office Berne, (36)
indato GmbH, in Bern, CH-035.4.026.206-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2008, S. 4, Publ. 4316328).
Statutenänderung:
09.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von hochwertigen Informatik-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten. .
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder elektronisch.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Thomas, von Köniz, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Kühni, Daniel, von Langnau im Emmental, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Oexl, Thomas, von Schmiedrued, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00.