Reports for Annemarie Oerer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Annemarie Oerer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004802056, Commercial Registry Office Zurich, (20)
fotoeigenArt GmbH, in Oetwil am See, CHE-112.297.586, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004770749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oerer, Annemarie, von Rüti ZH, in Oetwil am See, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Oerer, Raphael, von Rüti ZH, in Oetwil am See, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamidos AG (CHE-229.480.202), in Oetwil am See, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boos, Philipp Alexander, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Dietschi, Angelika, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1497653, Commercial Registry Office Zurich, (20)
fotoeigenart GmbH, in Hombrechtikon, CHE-112.297.586, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, S. 27, Publ. 5579282).
Statutenänderung:
14.04.2014.
Firma neu:
fotoeigenArt GmbH.
Sitz neu:
Oetwil am See.
Domizil neu:
Eichbüelstrasse 31, 8618 Oetwil am See.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Verlages sowie Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Fotografien und Kunst aller Art. Die Gesellschaft bezweckt des weiteren die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich der Architektur, Innenarchitektur, Design, Beratung, Projektplanung und -management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Urs, von Lindau, in Oetwil am See, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oerer, Annemarie, von Rüti ZH, in Oetwil am See, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Oerer, Raphael, von Rüti ZH, in Oetwil am See, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2779756, Commercial Registry Office Zurich, (20)
creative 4u GmbH, in Oetwil am See, CH-020.4.030.744-9, Frohe Aussicht 13, 8618 Oetwil am See.
Postadresse:
creative 4u GmbH, Postfach 311, 8618 Oetwil am See, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich der Architektur, Innenarchitektur, Design, Beratung, Projektplanung und -management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar die Entwicklung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Oerer, Annemarie, von Rüti ZH, in Oetwil am See, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Weber, Urs, von Lindau, in Oetwil am See, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.