Reports for Roger Oberholzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roger Oberholzer
Newest SOGC notifications: Roger Oberholzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005895161, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Notch Interactive AG in Liquidation, in Zürich, CHE-115.606.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer, Roger, von Eschenbach SG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Marco, von Egnach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfeiffer, Martin, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Touw, Peter Alexander, von Wädenswil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2630559, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Curve Interactions GmbH, in Freienbach, CHE-246.727.800, Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Kommunikation und Verkauf, insbesondere Analyse, Strategieentwicklung, Beratung, Konzeption, Kreation und Realisation, und damit zusammenhängende anspruchsvolle Projekte rund um die Nutzung von Internet-Technologien. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
van der Touw, Peter Alexander, von Wädenswil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Oberholzer, Roger, von Eschenbach SG, in Erlenbach ZH, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pfeiffer, Martin, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fuhlroth, Tobias, von Rothenburg, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gerber, Jeffrey Christoph, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Klein, Marco, von Egnach, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2236965, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Notch Interactive GmbH (Notch Interactive Sàrl) (Notch Interactive Sagl) (Notch Interactive Ltd liab. Co), in Zürich, CHE-115.606.844, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1964491).
Statuten neu:
22.06.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital durch Liberierung aus frei verwendbarem Eigenkapital um CHF 50'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 1'957'973.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'393'652.20 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 4'000 Aktien zu CHF 25.00.
Firma neu:
Notch Interactive AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Notch Interactive SA) (Notch Interactive Ltd).
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 25.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Touw, Peter Alexander, von Wädenswil, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Oberholzer, Roger, von Eschenbach SG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuhlroth, Tobias, von Rothenburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Jeffrey Christoph, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klein, Marco, von Egnach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rorschacherberg, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfeiffer, Martin, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].