Reports for Maja Nüssli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maja Nüssli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005733696, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schall Bohr GmbH, in Oberlunkhofen, CHE-333.889.954, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2017, Publ. 3955399).
Statutenänderung:
14.04.2023.
Sitz neu:
Bergdietikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 42, 8962 Bergdietikon. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüssli, Maja, von Walzenhausen, in Knonau, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schall, Claude Yves, von Walzenhausen, in Bergdietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Unterlunkhofen].
Publication number: 3955399, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schall Bohr GmbH, in Stetten (AG), CHE-333.889.954, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430337).
Statutenänderung:
29.11.2017.
Sitz neu:
Oberlunkhofen.
Domizil neu:
Schmidtenbaumgarten 10, 8917 Oberlunkhofen. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schall, Claude Yves, von Walzenhausen, in Unterlunkhofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Stetten (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schönholzer, Roger, von Märstetten, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nüssli, Maja, von Walzenhausen, in Knonau, mit Einzelprokura.