Reports for Henrik Turesson Norlin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Henrik Turesson Norlin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005832781, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swedish Swiss Chamber of Commerce, in Bern, CHE-114.080.313, Verein (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rönneskog, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Thônex, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderen, Jessica Maria Madeleine, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hjelm, Jonas Ake, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (SE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Norlin, Henrik Turesson, schwedischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Robyn Redondo, Natalie Vanessa, spanische Staatsangehörige und amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Swedjemark, Carl Axel Theodor, schwedischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Söderberg, Rickard Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brennwald, Anna Kristina, von Männedorf, in Stockholm (SE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lepasoon, Karin Charlotte, schwedische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lif Burren, Anna Katarina, schwedische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005589949, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EF Education AG, in Zürich, CHE-107.866.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norlin, Henrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nilsson, Anna, schwedische Staatsangehörige, in Oberägeri, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005575539, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EF Language Colleges AG, bisher in Luzern, CHE-103.967.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021).
Statutenänderung:
23.09.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Selnaustrasse 30, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Promotion der Sprachreisen und Sprachkurse in fremdsprachigen Ländern sowie Erbringung aller dazugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Die Gesellschaft kann Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherheiten jeglicher Art stellen, sei es unentgeltlich oder entgeltlich. Als Dritte gelten auch direkte und indirekte Aktionäre der Gesellschaft sowie Gesellschaften, an denen direkte oder indirekte Aktionäre der Gesellschaft beteiligt sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash-Pooling-Verträge abschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norlin, Henrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nilsson, Anna, schwedische Staatsangehörige, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.