Reports for Alain Nikles
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alain Nikles
Newest SOGC notifications: Alain Nikles
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006059553, Commercial Registry Office Berne, (36)
Grünenwald et Nikles SA, à Cortébert, CHE-113.710.732, société anonyme (No. FOSC 197 du 13.10.2014, p.0, Publ. 1764775).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Grünenwald, Alain, de St. Stephan, à Corgémont, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Grünenwald, Cédric, de St. Stephan, à Cortébert, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle];
Nikles, Alain, de Worben, à St-Imier (Saint-Imier), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].
Publication number: 1087443, Commercial Registry Office Berne, (36)
Grünenwald et Nikles Immob Sàrl, à Saint-Imier, CH-036.4.058.201-7, Sur le Pont 6b, 2610 Saint-Imier, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
30.08.2013.
But:
La société a pour but toute opération en relation avec des immeubles, notamment l'achat, la vente, la transformation et la rénovation.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Reprise de biens envisagée: La société envisage d'acquérir les immeubles feuillets no 210, 213 et 215 de Sonvilier pour un prix de vente total de CHF 300'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par courrier écrit, par téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration du 30.08.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. [Nouveau] Autre adresse: c/o Grünenwald et Nikles SA, Prés de l'Envers 11, 2607 Cortébert.
Personne(s) inscrite(s):
Grünenwald, Cédric, de St. Stephan, à Cortébert, associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Nikles, Alain, de Worben, à Saint-Imier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publication number: 4010046, Commercial Registry Office Berne, (36)
Grünenwald et Nikles SA, à Cortébert, CH-073.3.017.991-1, Prés de l'Envers 11, 2607 Cortébert, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
19.06.2007.
But:
Exploitation d'une entreprise de ferblanterie, couverture, charpente, façade Eternit et paratonnerre.
Capital-actions:
CHF 100'000.--.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.--.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.--.
Faits qualifiés:
Apports en nature/Reprise de biens: La société reprend lors de la fondation différents actifs (stock, véhicules, machines, outillage et mobilier de bureau) de la raison individuelle 'Grünenwald Joël', à Corgémont, selon contrat du 19.06.2007 pour le prix de CHF 16'503.--, en échange duquel 15 actions nominatives de CHF 1'000.-- sont émises, le solde par CHF 1'503.-- constituant une créance de l'apportant envers la société.
Apports en nature/Reprise de biens:
La société reprend lors de la fondation les actifs (y compris l'immeuble feuillet no 367 de St-Imier) de CHF 243'605.95 et les passifs (fonds étrangers) de CHF 240'366.20 de la société en nom collectif 'Grünenwald et Nikles', à Saint-Imier, selon contrat du 19.06.2007 et bilan au 31.12.2006 pour le prix de CHF 3'239.75, en échange duquel 2 actions nominatives sont émises, le solde par CHF 1'239.75 constituant une créance des apportants envers la société.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre.
Restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.
Personnes inscrites:
Grünenwald, Alain, de St. Stephan, à Corgémont, président, avec signature individuelle;
Grünenwald, Cédric, de St. Stephan, à Cortébert, administrateur, avec signature individuelle;
Nikles, Alain, de Worben, à Saint-Imier, administrateur, avec signature individuelle;
Gilomen fiscalité et conseils SA, à La Chaux-de-Fonds, organe de révision.